序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李爱红 | 49% | 98万(元) |
2 | 龚有权 | 51% | 102万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爱红
|
执行董事 |
2 |
龚有权
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-24 | 名称变更 |
上海汇本羊绒服饰有限公司
|
上海丰桔羊绒服饰有限公司
|
2 | 2015-07-24 | 法定代表人变更 |
龚有权
|
李爱红
|
3 | 2015-07-24 | 监事备案 |
李爱红*
|
龚有权
|
4 | 2012-12-11 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李爱红* 出资 24.000000万人民币 比例 48.0000%;龚有权 出资 26.000000万人民币 比例 52.0000%;
|
李爱红* 出资 98.000000万人民币 比例 49.0000%;龚有权 出资 102.000000万人民币 比例 51.0000%;
|
5 | 2012-12-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000万人民币
|
200.000000万人民币
|
6 | 2012-12-11 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
200.000000万人民币
|
7 | 2012-12-11 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李爱红* 2014-08-08货币19.200000万人民币;龚有权 2014-08-08货币20.800000万人民币;
|
李爱红* 2012-08-08货币4.800000万人民币;李爱红* 2012-12-07货币93.200000万人民币;龚有权 2012-12-07货币96.800000万人民币;龚有权 2012-08-08货币5.200000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |