序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周红伟 | 1% | 3万(元) |
2 | 王晓威 | 99% | 297万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周红伟
|
执行董事 |
2 |
王晓威
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-30 | 章程备案 |
无
|
2020-03-23章程备案
|
2 | 2020-03-30 | 投资人(股权)变更 |
周红伟*;王晓威;杨瑞学;
|
周红伟*;王晓威;
|
3 | 2015-03-05 | 投资人(股权)变更 |
周红伟*;王晓威;杨瑞学;
|
周红伟*;王晓威;杨瑞学;
|
4 | 2015-03-05 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
300.000000万人民币
|
5 | 2014-06-19 | 章程备案 |
-
|
2014-06-05章程备案
|
6 | 2014-06-19 | 投资人(股权)变更 |
周红伟*;王晓威;杨瑞学;
|
周红伟*;王晓威;杨瑞学;
|
7 | 2012-11-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
付庆明 出资 1.000000万人民币;杨金 出资 49.000000万人民币;
|
周红伟* 出资 1.000000万人民币;王晓威 出资 79.000000万人民币;杨瑞学 出资 20.000000万人民币;
|
8 | 2012-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付庆明;杨金
|
周红伟*;王晓威
|
9 | 2012-11-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨金
|
周红伟
|
10 | 2012-11-09 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
付庆明 出资 1.000000万人民币 比例 2.0000%;杨金 出资 49.000000万人民币 比例 98.0000%;
|
周红伟* 出资 1.000000万人民币 比例 1.0000%;王晓威 出资 79.000000万人民币 比例 79.0000%;杨瑞学 出资 20.000000万人民币 比例 20.0000%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 |