序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何叶玲 | 49% | 147万(元) |
2 | 孙业立 | 51% | 153万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙业立
|
执行董事 |
2 |
龚玉玲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 名称变更 |
中宛供应链(上海)有限公司
|
中为供应链(上海)有限公司
|
2 | 2021-04-20 | 法定代表人变更 |
陈中利
|
孙业立
|
3 | 2021-04-20 | 章程备案 |
2018-09-04章程备案
|
2021-03-12章程备案
|
4 | 2021-04-20 | 投资人(股权)变更 |
舒悠;何叶玲;陈中利;
|
孙业立*;何叶玲;
|
5 | 2021-04-20 | 监事备案 |
舒悠
|
龚玉玲
|
6 | 2021-04-20 | 董事备案 |
陈中利
|
孙业立*
|
7 | 2018-10-08 | 投资人(股权)变更 |
张强;舒悠;
|
舒悠;陈中利;何叶玲;
|
8 | 2018-10-08 | 章程备案 |
2017-01-09章程备案
|
2018-09-04章程备案
|
9 | 2018-10-08 | 法定代表人变更 |
张强
|
陈中利
|
10 | 2018-10-08 | 董事备案 |
张强
|
陈中利
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |