序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方静 | 10% | 100万(元) |
2 | 王义琛 | 90% | 900万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方静
|
监事 |
2 |
王义琛
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-05 | 监事备案 |
傅京荣
|
方静
|
2 | 2019-06-05 | 投资人(股权)变更 |
王义琛*;傅京荣;
|
王义琛*;方静;
|
3 | 2019-06-05 | 章程备案 |
2014-05-08章程备案
|
2019-03-25章程备案
|
4 | 2014-05-27 | 经营范围变更 |
从事机电工程科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备、自动化设备、冶金设备、环保设备、矿山机械(除特种设备)、化工设备、仓储设备、钢结构的制造、加工(以上限分支机构经营)、设计、安装、维修,钢结构建设工程专业施工,机电设备配件、轴承、汽车配件、钢材、金属材料、矿产品(除煤炭)、五金交电、耐火材料的批****、零售。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
从事机电工程科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备、自动化设备、冶金设备、环保设备、矿山机械(除特种设备)、化工设备、仓储设备、钢结构的制造、加工(以上限分支机构经营)、设计、安装、维修,钢结构建设工程专业施工,机电设备配件、轴承、汽车配件、钢材、金属材料、矿产品(除煤炭)、五金交电、耐火材料的批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
5 | 2014-05-27 | 投资人(股权)变更 |
王义琛*;傅京荣;孟庆元;李立春;
|
王义琛*;傅京荣;
|
6 | 2014-05-27 | 监事备案 |
王义琛*;李立春
|
王义琛*;傅京荣
|
7 | 2014-05-27 | 章程备案 |
-
|
2014-05-08章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |