序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严旭丰 | 13% | 39万(元) |
2 | 张佩雅 | 5% | 15万(元) |
3 | 张珍美 | 14% | 42万(元) |
4 | 翁拥军 | 51% | 153万(元) |
5 | 钱甬 | 12% | 36万(元) |
6 | 顾峥嵘 | 5% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严旭丰
|
执行董事 |
2 |
张佩雅
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海甬府晓鲜餐饮管理有限公司世纪大道分公司
|
钮剑文 | 2019-08-08 |
2 |
上海甬府晓鲜餐饮管理有限公司浦东陆家嘴分公司
|
陆德胜 | 2018-10-31 |
3 |
上海甬府晓鲜餐饮管理有限公司淮海中路分公司
|
史浩 | 2020-08-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 法定代表人变更 |
钮剑文
|
严旭丰
|
2 | 2021-07-26 | 法定代表人变更 |
陆德胜
|
钮剑文
|
3 | 2021-05-14 | 法定代表人变更 |
翁拥军
|
陆德胜
|
4 | 2020-03-20 | 投资人(股权)变更 |
严旭丰*;张佩雅;翁拥军;徐栋盛;钱甬;顾峥嵘;
|
严旭丰*;张佩雅;顾峥嵘;翁拥军;钱甬;张珍美;
|
5 | 2020-03-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-15章程修正案
|
6 | 2018-10-15 | 经营范围变更 |
餐饮管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
餐饮管理,餐饮服务(限分支机构经营)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |