序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘湘 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘湘
|
执行董事兼总经理 |
2 |
金翌婷
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-13 | 法定代表人变更 |
李檀
|
刘湘
|
2 | 2020-04-13 | 投资人(股权)变更 |
李檀;
|
刘湘*;
|
3 | 2020-04-13 | 出资日期变更 |
李檀 2013-08-29货币10.000000万人民币;李檀 2014-02-17货币990.000000万人民币;
|
无
|
4 | 2020-04-13 | 章程备案 |
无
|
2020-03-16章程备案
|
5 | 2020-04-13 | 监事备案 |
刘湘*
|
金翌婷
|
6 | 2020-04-13 | 出资方式变更 |
李檀 货币1000.000000万人民币;
|
刘湘 货币1000.000000万人民币;
|
7 | 2020-04-13 | 出资比例变更 |
李檀 出资 1000.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
刘湘 出资 1000.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
8 | 2020-04-13 | 经理备案 |
李檀
|
刘湘*
|
9 | 2014-02-19 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李檀 2013-08-29货币10.000000万人民币;
|
李檀 2013-08-29货币10.000000万人民币;李檀 2014-02-17货币990.000000万人民币;
|
10 | 2014-02-19 | 出资额变更变更 |
李檀 货币10.000000万人民币;
|
李檀 货币1000.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |