序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张惠国 | 60% | 30万(元) |
2 | 陈美华 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张惠国
|
执行董事 |
2 |
张耀华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 法定代表人变更 |
张惠国
|
张惠国
|
2 | 2020-12-25 | 董事备案 |
张惠国;张惠国
|
张惠国
|
3 | 2020-12-25 | 章程备案 |
-
|
2020-12-14章程备案
|
4 | 2013-03-29 | 其他变更 |
2006-03-27~2013-03-10
|
2013-03-29~2029-03-09
|
5 | 2013-03-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-03-10~2013-03-10
|
1999-03-10~2029-03-09
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |