序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张铖 | 51% | 255万(元) |
2 | 徐华桂 | 49% | 245万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张铖
|
执行董事 |
2 |
王良安
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海御隆空间设计有限公司苏州分公司
|
徐华桂 | 2021-07-23 |
2 |
上海御隆空间设计有限公司虹口分公司
|
徐华桂 | 2017-08-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 法定代表人变更 |
徐华桂
|
张铖
|
2 | 2022-07-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2014-05-13~2024-05-12
|
2014-05-13~2044-05-12
|
3 | 2022-07-15 | 出资方式变更 |
张铖 货币250.000000万人民币;徐华桂 货币250.000000万人民币;
|
张铖 货币255.000000万人民币;徐华桂 货币245.000000万人民币;
|
4 | 2022-07-15 | 章程备案 |
无
|
2022-07-13章程备案
|
5 | 2017-07-13 | 住所变更 |
上海市奉贤区海湾镇五四支路171号12幢117室
|
上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢1929室
|
6 | 2017-07-13 | 监事备案 |
张铖*
|
王良安
|
7 | 2017-07-13 | 章程备案 |
-
|
2017-05-16章程备案
|
8 | 2017-07-13 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |