序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张明华 | 3.571429% | 1万(元) |
2 | 张美华 | 3.571429% | 1万(元) |
3 | 张银荣 | 2.857143% | 0.8万(元) |
4 | 汪剑 | 2.857143% | 0.8万(元) |
5 | 汪永年 | 1.428571% | 0.4万(元) |
6 | 汪玉峰 | 3.571429% | 1万(元) |
7 | 王献珍 | 2.142857% | 0.6万(元) |
8 | 田伟雄 | 3.571429% | 1万(元) |
9 | 胡晓冬 | 3.571429% | 1万(元) |
10 | 胡蓓虹 | 2.142857% | 0.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张银荣
|
董事 |
2 |
陆叶辉
|
监事 |
3 |
陆青云
|
董事 |
4 |
陈伟敏
|
董事长 |
5 |
陶惠娟
|
其他人员 |
6 |
陶春麟
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-01 | 注册资本(金)变更 |
560.000000万人民币
|
28.000000万人民币
|
2 | 2017-12-01 | 章程备案 |
-
|
2017-09-01章程备案
|
3 | 2015-11-04 | 注册资本(金)变更 |
652.000000万人民币
|
560.000000万人民币
|
4 | 2015-11-04 | 投资人(股权)变更 |
陈伟敏*;陆青云;张银荣;陆叶辉;陶春麟;张美华;陶骏;陶福林;陆文其;胡晓冬;陆君;陶晓峰;陆泰锋;陆简萍;陆卫清;陶惠娟;陶韦琳;汪玉峰;袁金龙;陶陆云;汪永年;陆卫星;陆叶;陆凤玫;胡蓓虹;汪剑;张明华;陆峰;陶伟明;陆燕平;田伟雄;王献珍;陆永其;
|
陈伟敏*;陆青云;张银荣;陆叶辉;陶春麟;胡蓓虹;陆卫星;陆燕平;张明华;陆卫清;张美华;陶伟明;袁金龙;陶韦琳;汪永年;陆泰锋;王献珍;陶惠娟;汪玉峰;田伟雄;陆永其;陶骏;陶晓峰;汪剑;陶福林;陆峰;陆简萍;陆君;陆叶;陆文其;胡晓冬;陶陆云;陆凤玫;
|
5 | 2015-08-28 | 注册资本(金)变更 |
434.000000万人民币
|
652.000000万人民币
|
6 | 2015-08-28 | 投资人(股权)变更 |
陈伟敏*;陆青云;张银荣;陆叶辉;陶春麟;陆永其;陶伟明;陆凤玫;陆叶;汪玉峰;陶惠娟;胡蓓虹;汪永年;陶晓峰;陆峰;王献珍;陆文其;陆卫清;陆燕平;陶骏;汪剑;陆简萍;陆泰锋;陆卫星;陶韦琳;张美华;陆君;田伟雄;陶陆云;陶福林;胡晓冬;张明华;袁金龙;
|
陈伟敏*;陆青云;张银荣;陆叶辉;陶春麟;陶福林;田伟雄;汪剑;汪永年;陆君;胡蓓虹;袁金龙;陶骏;王献珍;胡晓冬;陆卫星;陆叶;陆燕平;陆简萍;陆凤玫;陶晓峰;陶惠娟;陆泰锋;陶韦琳;陶陆云;陶伟明;张美华;陆永其;陆文其;陆峰;汪玉峰;张明华;陆卫清;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |