序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙耀军 | 25% | 250万(元) |
2 | 顾志群 | 75% | 750万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙耀军
|
执行董事 |
2 |
顾志群
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-08 | 清算组成员备案 |
无
|
成员:顾志群;负责人:孙耀军;
|
2 | 2018-12-19 | 注册资本(金)变更 |
3588.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
3 | 2018-12-19 | 投资人(股权)变更 |
顾志群;孙耀军;
|
孙耀军;顾志群;
|
4 | 2018-12-19 | 章程备案 |
2015-03-16章程备案
|
2018-01-24章程备案
|
5 | 2015-05-11 | 章程备案 |
2015-02-16章程备案
|
2015-03-16章程备案
|
6 | 2015-05-11 | 注册资本(金)变更 |
3097.150000万人民币
|
3588.000000万人民币
|
7 | 2015-05-11 | 投资人(股权)变更 |
孙耀军;顾志群;
|
孙耀军;顾志群;
|
8 | 2015-03-11 | 监事备案 |
彭鹏
|
顾志群
|
9 | 2015-03-11 | 投资人(股权)变更 |
顾志群;彭鹏;
|
顾志群;孙耀军;
|
10 | 2015-03-11 | 经营范围变更 |
从事通信科技领域内的技术开****、技术服务、技术转让、技术咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
从事通信科技领域内的技术开****、技术服务、技术转让、技术咨询,电子产品、通信设备、通讯器材批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 |