序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永镇 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巴延军
|
经理 |
2 |
李永镇
|
执行董事 |
3 |
王建华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-07 | 监事备案 |
韩龙
|
王建华
|
2 | 2021-02-07 | 住所变更 |
上海市浦东新区长清路1200弄39号811室
|
上海市浦东新区海阳路629号三层306室
|
3 | 2021-02-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-02-01章程修正案
|
4 | 2017-08-25 | 章程备案 |
-
|
2017-08-16章程备案
|
5 | 2017-08-25 | 投资人(股权)变更 |
李永镇*;巴延军;韩龙;李宁;
|
李永镇*;
|
6 | 2017-08-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |