序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翟凤佳 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘睿
|
监事 |
2 |
翟凤佳
|
执行董事 |
3 |
陆凤英
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 投资人(股权)变更 |
冯小均;石开恩;
|
翟凤佳*;
|
2 | 2022-07-27 | 法定代表人变更 |
冯小均
|
翟凤佳
|
3 | 2022-07-27 | 章程备案 |
无
|
2022-07-25章程备案
|
4 | 2022-07-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2022-07-27 | 监事备案 |
石开恩
|
刘睿
|
6 | 2019-08-27 | 章程备案 |
-
|
2019-08-15章程备案
|
7 | 2019-08-27 | 监事备案 |
翟凤佳*
|
石开恩
|
8 | 2019-08-27 | 投资人(股权)变更 |
翟凤佳*;冯小均;
|
冯小均;石开恩;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |