序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 娄晓英 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
娄晓英
|
执行董事 |
2 |
李明
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 投资人(股权)变更 |
赵鹏;
|
娄晓英*;
|
2 | 2021-09-02 | 法定代表人变更 |
赵鹏
|
娄晓英
|
3 | 2021-09-02 | 章程备案 |
无
|
2021-08-23章程备案
|
4 | 2018-07-26 | 监事备案 |
李丽
|
李明
|
5 | 2016-06-18 | 注册资本(金)变更 |
1.000000万人民币
|
200.0000万人民币
|
6 | 2016-06-18 | 章程备案 |
-
|
2016-06-12章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |