序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万敏 | 60% | 300万(元) |
2 | 李辉 | 40% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万敏
|
执行董事 |
2 |
李辉
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-28 | 投资人(股权)变更 |
万敏*;李辉;张涛;
|
万敏*;李辉;
|
2 | 2019-01-28 | 章程备案 |
2015-12-24章程备案
|
2019-01-18章程备案
|
3 | 2016-01-04 | 投资人(股权)变更 |
万敏*;李辉;
|
万敏*;李辉;张涛;
|
4 | 2016-01-04 | 章程备案 |
-
|
2015-12-24章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |