序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张厚强 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶建玉
|
监事 |
2 |
张厚强
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-07 | 投资人(股权)变更 |
张厚强*;俞太莲;赵锦淑;
|
张厚强*;
|
2 | 2018-02-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-02-07 | 章程备案 |
2017-09-20章程备案
|
2017-12-18章程备案
|
4 | 2018-02-07 | 监事备案 |
俞太莲
|
叶建玉
|
5 | 2017-10-12 | 经理备案 |
-
|
赵锦淑
|
6 | 2017-10-12 | 章程备案 |
无
|
2017-09-20章程备案
|
7 | 2017-10-12 | 监事备案 |
谢妙兴
|
俞太莲
|
8 | 2017-10-12 | 投资人(股权)变更 |
张厚强*;谢妙兴;
|
张厚强*;赵锦淑;俞太莲;
|
9 | 2017-03-16 | 住所变更 |
上海市松江区广富林路697弄21号1518室
|
上海市松江区莘砖公路668号1704室-10
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |