序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘瑶 | 3% | 30万(元) |
2 | 邵文峰 | 97% | 970万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘瑶
|
监事 |
2 |
邵文峰
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-16 | 章程备案 |
2014-05-30章程备案
|
2015-09-30章程备案
|
2 | 2015-10-16 | 监事备案 |
翁志勇
|
刘瑶
|
3 | 2015-10-16 | 投资人(股权)变更 |
邵文峰*;翁志勇;
|
邵文峰*;刘瑶;
|
4 | 2014-06-24 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
5 | 2014-06-24 | 章程备案 |
-
|
2014-05-30章程备案
|
6 | 2014-06-24 | 投资人(股权)变更 |
邵文峰*;翁志勇;
|
邵文峰*;翁志勇;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |