序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海儒竞科技股份有限公司 | 73.333333% | 1,100万(元) |
2 | 张炜 | 26.666667% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘伟光
|
监事 |
2 |
张炜
|
董事 |
3 |
管洪飞
|
董事 |
4 |
雷淮刚
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-03-03章程修正案
|
2 | 2021-03-04 | 投资人(股权)变更 |
张炜;上海儒竞科技股份有限公司;
|
张炜;上海儒竞科技股份有限公司;
|
3 | 2020-12-31 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-28章程修正案
|
4 | 2020-12-31 | 住所变更 |
上海市杨浦区国定路323号15层(集中登记地)
|
上海市杨浦区国权北路1688弄75号1201A室
|
5 | 2020-12-31 | 投资人(股权)变更 |
张炜;上海儒竞智能科技有限公司;
|
张炜;上海儒竞电子科技有限公司;
|
6 | 2019-12-12 | 章程修正案备案 |
2018-04-24章程修正案
|
2019-12-02章程修正案
|
7 | 2018-06-21 | 董事备案 |
雷淮刚*;管洪飞;张白玉
|
雷淮刚*;张炜;管洪飞
|
8 | 2018-06-21 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-04-24章程修正案
|
9 | 2018-06-21 | 投资人(股权)变更 |
上海儒竞智能科技有限公司;张白玉;
|
张炜;上海儒竞智能科技有限公司;
|
10 | 2018-06-21 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
1500.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |