序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘佳玲 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李昊研
|
监事 |
2 |
潘佳玲
|
总经理,执行董事 |
3 |
许雷军
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 投资人(股权)变更 |
李杨;
|
潘佳玲*;
|
2 | 2020-06-02 | 经理备案 |
李杨
|
潘佳玲*
|
3 | 2020-06-02 | 法定代表人变更 |
李杨
|
潘佳玲
|
4 | 2020-06-02 | 监事备案 |
杨红芳
|
李昊研
|
5 | 2020-06-02 | 章程备案 |
无
|
2020-05-27章程备案
|
6 | 2019-03-20 | 法定代表人变更 |
许雷军
|
李杨
|
7 | 2019-03-20 | 监事备案 |
韩炜烨
|
杨红芳
|
8 | 2019-03-20 | 投资人(股权)变更 |
许雷军;
|
李杨;
|
9 | 2019-03-20 | 章程备案 |
-
|
2019-03-11章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |