序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何爱军 | 90% | 45万(元) |
2 | 李文猛 | 10% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何爱军
|
监事 |
2 |
李文猛
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-27 | 监事备案 |
李翠侠
|
何爱军
|
2 | 2022-02-27 | 章程备案 |
2018-06-10章程备案
|
2022-02-18章程备案
|
3 | 2022-02-27 | 投资人(股权)变更 |
李文猛*;张建康;丁晓;
|
李文猛*;何爱军;
|
4 | 2018-06-21 | 章程备案 |
-
|
2018-06-10章程备案
|
5 | 2018-06-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-06-21 | 投资人(股权)变更 |
李文猛*;
|
李文猛*;丁晓;张建康;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |