序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘小玲 | 20% | 10万(元) |
2 | 殷文源 | 80% | 40万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘小玲
|
监事 |
2 |
殷文源
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-03-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2001-11-06~2011-11-05
|
2001-11-06~2051-11-05
|
2 | 2011-03-08 | 其他变更 |
-
|
2011-03-08~2051-11-05
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |