序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚益平 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李金代
|
监事 |
2 |
龚益平
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2018-06-21 | 投资人(股权)变更 |
龚益平*;李金代;高丽;郝茵;岳清江;孙玉杰;张文响;张娟;李刚龙;周华红;张春明;张拥清;韩金科;
|
龚益平*;
|
3 | 2018-06-21 | 章程备案 |
2017-02-15章程备案
|
2018-06-14章程备案
|
4 | 2017-02-22 | 章程备案 |
-
|
2017-02-15章程备案
|
5 | 2017-02-22 | 住所变更 |
上海市嘉定区宝安公路2968号7幢6层6036室
|
上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢J1176室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |