序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶树根 | 10% | 50万(元) |
2 | 杨月月 | 90% | 450万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶树根
|
监事 |
2 |
杨月月
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 |
王青
|
杨月月
|
2 | 2021-08-18 | 投资人(股权)变更 |
叶树根;王青;
|
杨月月*;叶树根;
|
3 | 2021-08-18 | 章程备案 |
无
|
2021-05-13章程备案
|
4 | 2020-05-09 | 监事备案 |
吴新
|
叶树根
|
5 | 2020-05-09 | 投资人(股权)变更 |
叶树根;
|
叶树根;王青;
|
6 | 2020-05-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-05-09 | 章程备案 |
无
|
2020-04-24章程备案
|
8 | 2020-05-09 | 法定代表人变更 |
叶树根
|
王青
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |