序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张洪 | 34% | 340万(元) |
2 | 王万勇 | 33% | 330万(元) |
3 | 陈钱杰 | 33% | 330万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张洪
|
执行董事 |
2 |
王万勇
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 章程备案 |
2017-12-14章程备案
|
2021-09-24章程备案
|
2 | 2021-09-29 | 投资人(股权)变更 |
张洪*;陈钱杰;华毅;
|
张洪*;王万勇;陈钱杰;
|
3 | 2021-09-29 | 监事备案 |
华毅
|
王万勇
|
4 | 2017-12-28 | 法定代表人变更 |
杨家翠
|
张洪
|
5 | 2017-12-28 | 投资人(股权)变更 |
杨家翠;上海徽石金融信息服务有限公司;
|
张洪*;华毅;陈钱杰;
|
6 | 2017-12-28 | 章程备案 |
2017-10-24章程备案
|
2017-12-14章程备案
|
7 | 2017-12-28 | 监事备案 |
张洪*
|
华毅
|
8 | 2017-10-26 | 法定代表人变更 |
林怡
|
杨家翠
|
9 | 2017-10-26 | 章程备案 |
-
|
2017-10-24章程备案
|
10 | 2017-10-26 | 投资人(股权)变更 |
上海徽石金融信息服务有限公司;林怡;
|
上海徽石金融信息服务有限公司;杨家翠;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |