序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁成远 | 34% | 170万(元) |
2 | 彭超 | 33% | 165万(元) |
3 | 苏钦 | 33% | 165万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁成远
|
执行董事 |
2 |
彭超
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 法定代表人变更 |
秦成罡
|
丁成远
|
2 | 2021-07-20 | 投资人(股权)变更 |
罗君;秦成罡;
|
丁成远;彭超;苏钦;
|
3 | 2021-07-20 | 监事备案 |
罗君
|
彭超
|
4 | 2021-07-20 | 章程备案 |
无
|
2021-07-13章程备案
|
5 | 2020-07-28 | 注册资本(金)变更 |
260.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
6 | 2020-03-25 | 章程备案 |
无
|
2020-03-11章程备案
|
7 | 2020-03-25 | 投资人(股权)变更 |
秦成罡;罗君;陈昉;
|
罗君;秦成罡;
|
8 | 2018-09-30 | 投资人(股权)变更 |
秦成罡;陈昉;罗君;
|
罗君;陈昉;秦成罡;
|
9 | 2018-09-30 | 注册资本(金)变更 |
1100.000000万人民币
|
260.000000万人民币
|
10 | 2018-09-30 | 章程备案 |
无
|
2018-07-21章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |