序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐志强 | 30% | 30万(元) |
2 | 李明亮 | 70% | 70万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐志强
|
监事 |
2 |
李明亮
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 董事备案 |
孙波明
|
李明亮*
|
2 | 2021-07-13 | 法定代表人变更 |
孙波明
|
李明亮
|
3 | 2021-07-13 | 投资人(股权)变更 |
郑瑛;于皓;孙波明;
|
李明亮*;徐志强;
|
4 | 2021-07-13 | 章程备案 |
无
|
2021-07-06章程备案
|
5 | 2021-07-13 | 监事备案 |
郑瑛
|
徐志强
|
6 | 2021-07-13 | 联络员 |
孙波明
|
李明亮*
|
7 | 2021-06-04 | 章程备案 |
无
|
2021-05-19章程备案
|
8 | 2021-06-04 | 投资人(股权)变更 |
孙波明;郑瑛;
|
孙波明;郑瑛;于皓;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 |