序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海优冗企业管理中心(有限合伙) | 7.784782% | 80.3万(元) |
2 | 上海优锌企业管理中心(有限合伙) | 4.169069% | 43.0万(元) |
3 | 丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.706905% | 38.3万(元) |
4 | 丽水博将福睿股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.56031% | 57.4万(元) |
5 | 丽水博将鼎昇十五号股权投资合伙企业 | 3.706905% | 38.3万(元) |
6 | 威德福(上海)企业管理中心(有限合伙) | 2.34154% | 24.2万(元) |
7 | 宁波昆吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.000044% | 31.0万(元) |
8 | 徐汉杰 | 4.73076% | 48.8万(元) |
9 | 杭州余杭顺达土石方工程有限公司 | 7.163104% | 73.9万(元) |
10 | 杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) | 3.706905% | 38.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何林凌
|
董事 |
2 |
孟雷平
|
董事 |
3 |
宓碧峰
|
监事 |
4 |
柴爱仕
|
董事 |
5 |
柴爱娜
|
董事长 |
6 |
洪学勤
|
董事 |
7 |
盛晓辉
|
董事 |
8 |
阮建平
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
灰度环保科技(上海)有限公司四川分公司
|
马延堃 | 2019-11-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-28 | 章程备案 |
无
|
2021-09-22章程备案
|
2 | 2021-09-28 | 监事备案 |
黄献凤
|
宓碧峰
|
3 | 2021-09-28 | 投资人(股权)变更 |
柴爱娜*;何光辉;青岛毅道优势股权投资中心(有限合伙);丽水博将福睿股权投资基金合伙企业(有限合伙);杭州博洁投资合伙企业(有限合伙);上海优山企业管理中心(有限合伙);丽水博将鼎昇十五号股权投资合伙企业;黄献凤;珠海展博盛源一号股权投资合伙企业(有限合伙);上海优冗企业管理中心(有限合伙);横琴中集睿德信创新创业投资基金(有限合伙);程默;杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙);般若投资(深圳)有限公司;丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙);杭州余杭顺达土石方工程有限公司;上海茸誉企业管理中心(有限合伙);上海优锌企业管理中心(有限合伙);
|
柴爱娜*;杭州余杭顺达土石方工程有限公司;丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙);丽水博将鼎昇十五号股权投资合伙企业;般若投资(深圳)有限公司;程默;上海优锌企业管理中心(有限合伙);杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙);横琴中集睿德信创新创业投资基金(有限合伙);青岛毅道优势股权投资中心(有限合伙);丽水博将福睿股权投资基金合伙企业(有限合伙);珠海展博盛源一号股权投资合伙企业(有限合伙);杭州博洁投资合伙企业(有限合伙);上海优冗企业管理中心(有限合伙);杭州高翰科技有限公司;宁波昆吉股权投资合伙企业(有限合伙);威德福(上海)企业管理中心(有限合伙);徐汉杰;
|
4 | 2021-09-28 | 董事备案 |
柴爱娜*;阮建平;洪学勤;何林凌;邹涛;何光辉
|
柴爱娜*;盛晓辉;孟雷平;阮建平;柴爱仕;洪学勤;何林凌
|
5 | 2021-07-01 | 投资人(股权)变更 |
柴爱娜*;杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙);程默;横琴中集睿德信创新创业投资基金(有限合伙);安吉博烨投资合伙企业(有限合伙);丽水博将鼎昇十五号股权投资合伙企业;丽水博将福睿股权投资基金合伙企业(有限合伙);杭州博洁投资合伙企业(有限合伙);般若投资(深圳)有限公司;上海优冗企业管理中心(有限合伙);黄献凤;珠海展博盛源一号股权投资合伙企业(有限合伙);上海优山企业管理中心(有限合伙);丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙);青岛毅道优势股权投资中心(有限合伙);上海茸誉企业管理中心(有限合伙);上海优锌企业管理中心(有限合伙);何光辉;杭州余杭顺达土石方工程有限公司;
|
柴爱娜*;上海茸誉企业管理中心(有限合伙);丽水博将福睿股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海优山企业管理中心(有限合伙);程默;珠海展博盛源一号股权投资合伙企业(有限合伙);丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙);何光辉;杭州余杭顺达土石方工程有限公司;杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙);横琴中集睿德信创新创业投资基金(有限合伙);上海优冗企业管理中心(有限合伙);丽水博将鼎昇十五号股权投资合伙企业;青岛毅道优势股权投资中心(有限合伙);黄献凤;般若投资(深圳)有限公司;杭州博洁投资合伙企业(有限合伙);上海优锌企业管理中心(有限合伙);
|
6 | 2021-07-01 | 章程备案 |
无
|
2021-06-25章程备案
|
7 | 2020-12-31 | 投资人(股权)变更 |
柴爱娜*;丽水博将鼎昇十五号股权投资合伙企业;青岛毅道优势股权投资中心(有限合伙);杭州余杭顺达土石方工程有限公司;上海优冗企业管理中心(有限合伙);丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙);上海茸誉企业管理中心(有限合伙);横琴中集睿德信创新创业投资基金(有限合伙);珠海展博盛源一号股权投资合伙企业(有限合伙);黄献凤;杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海优锌企业管理中心(有限合伙);杭州博洁投资合伙企业(有限合伙);丽水博将福睿股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海优山企业管理中心(有限合伙);程默;何光辉;般若投资(深圳)有限公司;
|
柴爱娜*;何光辉;丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙);横琴中集睿德信创新创业投资基金(有限合伙);上海优冗企业管理中心(有限合伙);杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙);杭州博洁投资合伙企业(有限合伙);青岛毅道优势股权投资中心(有限合伙);珠海展博盛源一号股权投资合伙企业(有限合伙);黄献凤;上海优山企业管理中心(有限合伙);上海茸誉企业管理中心(有限合伙);丽水博将福睿股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海优锌企业管理中心(有限合伙);丽水博将鼎昇十五号股权投资合伙企业;程默;般若投资(深圳)有限公司;杭州余杭顺达土石方工程有限公司;安吉博烨投资合伙企业(有限合伙);
|
8 | 2020-12-31 | 章程备案 |
无
|
2020-11-30章程备案
|
9 | 2020-12-31 | 注册资本(金)变更 |
206.377000万人民币
|
1031.885000万人民币
|
10 | 2020-12-31 | 董事备案 |
柴爱娜*;洪学勤;何林凌;邹涛;何光辉;石靓瑜
|
柴爱娜*;阮建平;洪学勤;何林凌;何光辉;邹涛
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |