序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张同玲 | 40% | 120万(元) |
2 | 韩方琪 | 60% | 180万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张同玲
|
监事 |
2 |
王琨
|
- |
3 |
韩方琪
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-18 | 住所变更 |
上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号4幢83室(上海崇明供销经济开****区)
|
上海市杨浦区延吉中路77号208-A11室
|
2 | 2022-03-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-03-07章程修正案
|
3 | 2019-09-27 | 法定代表人变更 |
赵桂艳
|
韩方琪
|
4 | 2019-09-27 | 投资人(股权)变更 |
张同玲;赵桂艳;
|
韩方琪*;张同玲;
|
5 | 2019-09-27 | 董事备案 |
赵桂艳
|
韩方琪*
|
6 | 2019-09-27 | 章程备案 |
-
|
2019-09-04章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |