序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海梦龙园旅游****展有限公司 | 80% | 1,600万(元) |
2 | 周先觉 | 10% | 200万(元) |
3 | 杨根荣 | 10% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
怀云
|
监事 |
2 |
杨根荣
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-24 | 经理备案 |
杨根荣*
|
杨根荣*
|
2 | 2020-08-24 | 法定代表人变更 |
杨根荣
|
杨根荣
|
3 | 2020-08-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2020-08-24 | 章程备案 |
2020-01-09章程备案
|
2020-07-16章程备案
|
5 | 2020-08-24 | 投资人(股权)变更 |
上海众兴汽车旅游客运有限公司;
|
杨根荣*;上海梦龙园旅游****展有限公司;周先觉;
|
6 | 2020-08-24 | 监事备案 |
戚胜林;杨琦
|
怀云
|
7 | 2020-04-14 | 投资人(股权)变更 |
上海鼎充新能源技术有限公司;上海众兴汽车旅游客运有限公司;
|
上海众兴汽车旅游客运有限公司;
|
8 | 2020-04-14 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2020-04-14 | 名称变更 |
上海众兴鼎充新能源技术有限公司
|
上海澜泊新能源技术有限公司
|
10 | 2020-04-14 | 章程备案 |
-
|
2020-01-09章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |