序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海佑煊科技有限公司 | 10% | 100万(元) |
2 | 上海摄养文化传播有限公司 | 60% | 600万(元) |
3 | 周德彪 | 30% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张义文
|
执行董事 |
2 |
彭黎宏
|
- |
3 |
柳磊
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 高级管理人员备案 |
彭黎宏
|
彭黎宏;
|
2 | 2022-06-29 | 法定代表人变更 |
杜国平
|
张义文
|
3 | 2022-06-29 | 董事备案 |
杜国平
|
张义文*
|
4 | 2022-06-29 | 监事备案 |
柳磊
|
柳磊
|
5 | 2021-05-06 | 章程备案 |
无
|
2021-04-15章程备案
|
6 | 2021-01-13 | 监事备案 |
李彬
|
柳磊
|
7 | 2021-01-13 | 投资人(股权)变更 |
上海易生健康管理咨询有限公司;白芳萍;江汉明;
|
上海摄养文化传播有限公司;上海佑煊科技有限公司;周德彪;马慧娟;
|
8 | 2021-01-13 | 经理备案 |
张权
|
-
|
9 | 2021-01-13 | 章程备案 |
无
|
2021-01-04章程备案
|
10 | 2021-01-13 | 董事备案 |
周德彪
|
杜国平
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |