序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘品荣 | 1% | 10万(元) |
2 | 王晖 | 99% | 990万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘品荣
|
监事 |
2 |
王晖
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 章程修正案备案 |
2017-07-28章程备案
|
2019-06-14章程修正案
|
2 | 2019-06-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-04-22~2019-04-21
|
2009-04-22~2029-04-22
|
3 | 2017-08-22 | 投资人(股权)变更 |
王晖*;黄燕;
|
王晖*;刘品荣;
|
4 | 2017-08-22 | 章程备案 |
无
|
2017-07-28章程备案
|
5 | 2017-08-22 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
6 | 2017-08-22 | 监事备案 |
黄燕
|
刘品荣
|
7 | 2011-02-28 | 出资额变更变更 |
王晖 货币45.000000万人民币;黄燕 货币5.000000万人民币;
|
黄燕 货币5.000000万人民币;王晖 货币45.000000万人民币;
|
8 | 2011-02-28 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晖* 2011-03-31货币36.000000万人民币;黄燕 2011-03-31货币4.000000万人民币;
|
王晖* 2009-04-17货币9.000000万人民币;王晖* 2011-02-25货币36.000000万人民币;黄燕 2009-04-17货币1.000000万人民币;黄燕 2011-02-25货币4.000000万人民币;
|
9 | 2011-02-28 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
10 | 2011-02-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晖* 出资 45.000000万人民币;黄燕 出资 5.000000万人民币;
|
王晖* 出资 45.000000万人民币;黄燕 出资 5.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |