序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡丽 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾本仕
|
监事 |
2 |
蔡丽
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-28 | 住所变更 |
上海市奉贤区奉城镇川南奉公路9198号1幢1333室
|
上海市奉贤区南桥镇南奉公路8908号
|
2 | 2020-05-28 | 章程备案 |
2019-11-28章程备案
|
2020-04-29章程备案
|
3 | 2019-12-05 | 监事备案 |
范欣然
|
曾本仕
|
4 | 2019-12-05 | 章程备案 |
2018-05-03章程备案
|
2019-11-28章程备案
|
5 | 2019-12-05 | 法定代表人变更 |
何彪
|
蔡丽
|
6 | 2019-12-05 | 投资人(股权)变更 |
何彪;
|
蔡丽*;
|
7 | 2018-05-09 | 章程备案 |
-
|
2018-05-03章程备案
|
8 | 2018-05-09 | 一般经营项目变更 |
电气设备及配件、五金交电、机电设备、仪器仪表、电器成套设备、自动化设备、节能设备、电子元器件的批****、零售。
|
电气设备及配件、五金交电、机电设备、仪器仪表、电器设备加工(限分支机构经营),电气成套设备、自动化设备、节能设备、电子元器件的批****、零售。
|
9 | 2018-05-09 | 法定代表人变更 |
何彪
|
何彪
|
10 | 2018-05-09 | 经营范围变更 |
电气设备及配件、五金交电、机电设备、仪器仪表、电器成套设备、自动化设备、节能设备、电子元器件的批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
电气设备及配件、五金交电、机电设备、仪器仪表、电器设备加工(限分支机构经营),电气成套设备、自动化设备、节能设备、电子元器件的批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |