序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨振松 | 40% | 400万(元) |
2 | 郑木英 | 60% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨振松
|
监事 |
2 |
郑木英
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢银珍
|
郑木英
|
2 | 2012-12-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢银珍 出资 400.000000万人民币;叶丹丹 出资 600.000000万人民币;
|
郑木英* 出资 600.000000万人民币;杨振松 出资 400.000000万人民币;
|
3 | 2012-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢银珍;叶丹丹
|
郑木英*;杨振松
|
4 | 2012-12-31 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢银珍 出资 400.000000万人民币 比例 40.0000%;叶丹丹 出资 600.000000万人民币 比例 60.0000%;
|
郑木英* 出资 600.000000万人民币 比例 60.0000%;杨振松 出资 400.000000万人民币 比例 40.0000%;
|
5 | 2012-12-31 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢银珍 2011-07-08货币400.000000万人民币;叶丹丹 2012-05-02货币600.000000万人民币;
|
郑木英* 2012-12-24货币600.000000万人民币;杨振松 2012-12-24货币400.000000万人民币;
|
6 | 2012-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖仪玲;谢银珍
|
谢银珍;叶丹丹
|
7 | 2012-05-11 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
肖仪玲 2011-07-08货币600.000000万人民币;谢银珍 2011-07-08货币400.000000万人民币;
|
谢银珍 2011-07-08货币400.000000万人民币;叶丹丹 2012-05-02货币600.000000万人民币;
|
8 | 2012-05-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
肖仪玲 出资 600.000000万人民币;谢银珍 出资 400.000000万人民币;
|
谢银珍 出资 400.000000万人民币;叶丹丹 出资 600.000000万人民币;
|
9 | 2012-05-11 | 出资额变更变更 |
肖仪玲 货币600.000000万人民币;谢银珍 货币400.000000万人民币;
|
谢银珍 货币400.000000万人民币;叶丹丹 货币600.000000万人民币;
|
10 | 2012-05-11 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
肖仪玲 出资 600.000000万人民币 比例 60.0000%;谢银珍 出资 400.000000万人民币 比例 40.0000%;
|
谢银珍 出资 400.000000万人民币 比例 40.0000%;叶丹丹 出资 600.000000万人民币 比例 60.0000%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |