序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周才炳 | 60% | 6万(元) |
2 | 沈彩娥 | 40% | 4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周才炳
|
执行董事 |
2 |
沈彩娥
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-12 | 监事备案 |
安毅
|
沈彩娥
|
2 | 2019-03-12 | 投资人(股权)变更 |
周才炳*;安毅;
|
周才炳*;沈彩娥;
|
3 | 2019-03-12 | 章程备案 |
2018-08-10章程备案
|
2019-02-20章程备案
|
4 | 2018-08-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2013-02-01~2023-01-31
|
2013-02-01~
|
5 | 2018-08-19 | 法定代表人变更 |
熊辉
|
周才炳
|
6 | 2018-08-19 | 投资人(股权)变更 |
熊辉;安毅;
|
周才炳*;安毅;
|
7 | 2018-08-19 | 章程备案 |
无
|
2018-08-10章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |