序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶平山 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶平山
|
执行董事,总经理 |
2 |
叶昌林
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-26 | 章程修正案备案 |
2016-10-15章程备案
|
2018-04-17章程修正案
|
2 | 2018-04-26 | 住所变更 |
上海市徐汇区裕德路168号1910室
|
上海市徐汇区番禺路1028号201-17室
|
3 | 2016-11-16 | 章程修正案备案 |
2012-06-15章程备案
|
2016-10-15章程修正案
|
4 | 2016-11-16 | 住所变更 |
上海市徐汇区裕德路168号2221室
|
上海市徐汇区裕德路168号1910室
|
5 | 2012-07-23 | 出资额变更变更 |
叶平山 货币50.000000万人民币;
|
叶平山 货币100.000000万人民币;
|
6 | 2012-07-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
叶平山* 出资 50.000000万人民币;
|
叶平山* 出资 100.000000万人民币;
|
7 | 2012-07-23 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
叶平山* 2011-12-05货币50.000000万人民币;
|
叶平山* 2011-12-05货币50.000000万人民币;叶平山* 2012-06-07货币50.000000万人民币;
|
8 | 2012-07-23 | 实收资本变更 |
50.000000
|
100.000000
|
9 | 2012-07-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
100.000000
|
10 | 2012-07-23 | 章程备案 |
无
|
2012-06-15章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |