序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张大建 | 33% | 66万(元) |
2 | 张小建 | 33% | 66万(元) |
3 | 张攀攀 | 34% | 68万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张大建
|
监事 |
2 |
张攀攀
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-19 | 投资人(股权)变更 |
张大建;张小建;王涛;
|
张攀攀*;张大建;张小建;
|
2 | 2016-08-19 | 章程备案 |
2016-07-20章程备案
|
2016-08-14章程备案
|
3 | 2016-08-19 | 法定代表人变更 |
王涛
|
张攀攀
|
4 | 2016-07-22 | 经营范围变更 |
食用农产品,服装辅料,鞋帽,日用百货,家用电器,酒店用品,电子数码产品,办公文化用品,五金交电,汽车用品,汽车配件销售,商务咨询,国内货物运输代理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
食用农产品,服装辅料,鞋帽,日用百货,家用电器,酒店用品,电子数码产品,办公文化用品,五金交电,汽车用品,汽车配件销售,商务咨询,国内货物运输代理,食品流通。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
5 | 2016-07-22 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
6 | 2016-07-22 | 章程备案 |
无
|
2016-07-20章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |