序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨军 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘静红
|
监事 |
2 |
杨军
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-05-11~2021-05-10
|
2011-05-11~2041-05-10
|
2 | 2021-03-15 | 章程备案 |
无
|
2021-03-10章程备案
|
3 | 2019-12-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-12-19 | 投资人(股权)变更 |
杨军*;艾红伟;
|
杨军*;
|
5 | 2019-12-19 | 监事备案 |
艾红伟
|
刘静红
|
6 | 2015-02-15 | 法定代表人变更 |
王进海
|
杨军
|
7 | 2015-02-15 | 监事备案 |
杨军*
|
艾红伟
|
8 | 2015-02-15 | 投资人(股权)变更 |
杨军*;艾红伟;王进海;
|
杨军*;艾红伟;
|
9 | 2011-07-18 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨军* 2013-04-28货币30.000000万人民币;艾红伟 2013-04-28货币30.000000万人民币;
|
杨军* 2011-06-27货币30.000000万人民币;杨军* 2011-04-29货币30.000000万人民币;王进海 2011-04-29货币20.000000万人民币;艾红伟 2011-06-09货币90.000000万人民币;艾红伟 2011-06-27货币30.000000万人民币;
|
10 | 2011-07-18 | 实收资本变更 |
140.000000
|
200.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |