序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁乃忠 | 10% | 5万(元) |
2 | 柴立芳 | 90% | 45万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁乃忠
|
监事 |
2 |
柴立芳
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-03 | 章程备案 |
2017-07-10章程备案
|
2018-11-30章程备案
|
2 | 2018-12-03 | 住所变更 |
上海市奉贤区星火开****区阳明路1号9幢1层103厂房
|
上海市奉贤区星火开****区阳明路1号6幢4层1436室
|
3 | 2018-12-03 | 法定代表人变更 |
柴立芳
|
柴立芳
|
4 | 2017-07-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-03-17~2021-03-16
|
2011-03-17~2041-03-16
|
5 | 2017-07-13 | 章程备案 |
2013-05-16章程备案
|
2017-07-10章程备案
|
6 | 2017-07-13 | 住所变更 |
上海市奉贤区庄行镇大叶公路2657号第3幢1014室
|
上海市奉贤区星火开****区阳明路1号9幢1层103厂房
|
7 | 2013-05-31 | 章程备案 |
无
|
2013-05-16章程备案
|
8 | 2013-05-31 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
9 | 2013-05-31 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
柴立芳* 2013-03-07货币36.000000万人民币;丁乃忠 2013-03-07货币4.000000万人民币;
|
柴立芳* 2013-05-30货币36.000000万人民币;柴立芳* 2011-03-08货币9.000000万人民币;丁乃忠 2011-03-08货币1.000000万人民币;丁乃忠 2013-05-30货币4.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |