序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王****贤 | 60% | 60万(元) |
2 | 赵业香 | 40% | 40万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王****贤
|
监事 |
2 |
赵业香
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 住所变更 |
上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元1084室
|
上海市松江区石湖荡镇古松路77号8幢101室
|
2 | 2022-01-11 | 经营期限(营业期限)变 |
2018-09-19~2028-09-18
|
2018-09-19~
|
3 | 2022-01-11 | 章程备案 |
无
|
2021-12-30章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |