序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周天国 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周天国
|
执行董事 |
2 |
李爽鑫
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 章程备案 |
2016-03-07章程备案
|
2021-03-10章程备案
|
2 | 2021-03-23 | 住所变更 |
上海市奉贤区金齐路868号2577室
|
上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J1724室
|
3 | 2016-03-09 | 监事备案 |
胡红裕
|
李爽鑫
|
4 | 2016-03-09 | 投资人(股权)变更 |
冯科锋;胡佩佩;赵显保;周海宁;胡红裕;
|
周天国*;
|
5 | 2016-03-09 | 法定代表人变更 |
冯科锋
|
周天国
|
6 | 2016-03-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |