序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐洋 | 30% | 1,530万(元) |
2 | 魏巍 | 70% | 3,570万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐洋
|
监事 |
2 |
魏巍
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 章程备案 |
无
|
2021-04-14章程备案
|
2 | 2021-04-19 | 投资人(股权)变更 |
魏巍*;许彦;
|
魏巍*;徐洋;
|
3 | 2021-04-19 | 监事备案 |
俞青平
|
徐洋
|
4 | 2020-07-10 | 投资人(股权)变更 |
魏巍*;
|
魏巍*;许彦;
|
5 | 2020-07-10 | 章程备案 |
无
|
2020-07-06章程备案
|
6 | 2020-07-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2018-11-14 | 住所变更 |
上海市闵行区元江路5500号第1幢F906室
|
上海市奉贤区茂园路661号4227室
|
8 | 2018-11-14 | 章程备案 |
2018-07-10章程备案
|
2018-10-24章程备案
|
9 | 2018-07-27 | 章程备案 |
2017-10-26章程备案
|
2018-07-10章程备案
|
10 | 2018-07-27 | 投资人(股权)变更 |
魏巍*;徐洋;林波;
|
魏巍*;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |