序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐捷 | 30% | 60万(元) |
2 | 王广智 | 30% | 60万(元) |
3 | 黎林 | 40% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐捷
|
监事 |
2 |
黎林
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-02 | 一般经营项目变更 |
橡塑制品,水性涂料,胶粘剂(除危险品),化妆品,清洁用品,针纺织品,纺织原料,包装材料,纸制品,广告材料,工艺品,食品添加剂,饲料,饲料添加剂,建筑材料,金属材料,机电设备及配件,仪器仪表,计算机、软件及辅助设备销售,从事“化工、计算机”科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务
|
橡塑制品,水性涂料,胶粘剂(除危险品),化妆品,清洁用品,针纺织品,纺织原料,包装材料,纸制品,广告材料,工艺品,食品添加剂,饲料,饲料添加剂,建筑材料,金属材料,机电设备及配件,仪器仪表,计算机、软件及辅助设备,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),石油制品,润滑油销售,从事“化工、计算机”科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务
|
2 | 2018-08-02 | 经营范围变更 |
危险化学品(详见许可证)批****(不带储存设施),橡塑制品,水性涂料,胶粘剂(除危险品),化妆品,清洁用品,针纺织品,纺织原料,包装材料,纸制品,广告材料,工艺品,食品添加剂,饲料,饲料添加剂,建筑材料,金属材料,机电设备及配件,仪器仪表,计算机、软件及辅助设备销售,从事“化工、计算机”科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
危险化学品(详见许可证)批****(不带储存设施),橡塑制品,水性涂料,胶粘剂(除危险品),化妆品,清洁用品,针纺织品,纺织原料,包装材料,纸制品,广告材料,工艺品,食品添加剂,饲料,饲料添加剂,建筑材料,金属材料,机电设备及配件,仪器仪表,计算机、软件及辅助设备,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),石油制品,润滑油销售,从事“化工、计算机”科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
3 | 2018-08-02 | 章程修正案备案 |
2017-11-29章程修正案
|
2018-08-02章程修正案
|
4 | 2017-11-30 | 一般经营项目变更 |
橡塑制品,水性涂料,胶粘剂(除危险品),化妆品,清洁用品,针纺织品,纺织原料,包装材料,纸制品,广告材料,工艺品,食品添加剂,饲料,饲料添加剂,建筑材料,金属材料,机电设备及配件,仪器仪表,计算机、软件及辅助设备销售,从事“化工、计算机”科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务
|
橡塑制品,水性涂料,胶粘剂(除危险品),化妆品,清洁用品,针纺织品,纺织原料,包装材料,纸制品,广告材料,工艺品,食品添加剂,饲料,饲料添加剂,建筑材料,金属材料,机电设备及配件,仪器仪表,计算机、软件及辅助设备销售,从事“化工、计算机”科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务
|
5 | 2017-11-30 | 经营范围变更 |
危险化学品(详见许可证)批****(不带储存设施),橡塑制品,水性涂料,胶粘剂(除危险品),化妆品,清洁用品,针纺织品,纺织原料,包装材料,纸制品,广告材料,工艺品,食品添加剂,饲料,饲料添加剂,建筑材料,金属材料,机电设备及配件,仪器仪表,计算机、软件及辅助设备销售,从事“化工、计算机”科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
危险化学品(详见许可证)批****(不带储存设施),橡塑制品,水性涂料,胶粘剂(除危险品),化妆品,清洁用品,针纺织品,纺织原料,包装材料,纸制品,广告材料,工艺品,食品添加剂,饲料,饲料添加剂,建筑材料,金属材料,机电设备及配件,仪器仪表,计算机、软件及辅助设备销售,从事“化工、计算机”科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2017-11-30 | 章程修正案备案 |
2017-06-01章程备案
|
2017-11-29章程修正案
|
7 | 2017-06-22 | 章程备案 |
-
|
2017-06-01章程备案
|
8 | 2017-06-22 | 投资人(股权)变更 |
钱熠;
|
黎林*;徐捷;王广智;
|
9 | 2017-06-22 | 法定代表人变更 |
钱熠
|
黎林
|
10 | 2017-06-22 | 监事备案 |
薛宗强
|
徐捷
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |