序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孔祥明 | 1% | 10万(元) |
2 | 董丹丹 | 99% | 990万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘磊
|
监事 |
2 |
朱红杲
|
监事 |
3 |
王延平
|
董事长,总经理 |
4 |
王德银
|
董事 |
5 |
王焕****
|
董事 |
6 |
董小波
|
董事 |
7 |
蔡丽才
|
监事 |
8 |
郭希花
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 监事备案 |
刘磊;任照玉;苗春雨
|
朱红杲;蔡丽才;刘磊
|
2 | 2022-08-01 | 法定代表人变更 |
董丹丹
|
王延平
|
3 | 2022-08-01 | 高级管理人员备案 |
王延平*;null
|
王延平*null;
|
4 | 2022-08-01 | 董事备案 |
王延平*;刘敏;董丹丹;陈兴亮;王帅
|
王延平*;郭希花;王德银;王焕****;董小波
|
5 | 2016-08-16 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
1135.000000万人民币
|
6 | 2016-08-16 | 章程备案 |
2015-09-08章程备案
|
2016-07-22章程备案
|
7 | 2016-08-16 | 一般经营项目变更 |
从事食品技术领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让、食品添加剂、化妆品的销售,食品流通,从事货物及技术的进出口业务。
|
从事食品技术、健康科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让、食品添加剂、化妆品的销售,食品流通,从事货物及技术的进出口业务。
|
8 | 2016-08-16 | 经营范围变更 |
从事食品技术领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让、食品添加剂、化妆品的销售,食品流通,从事货物及技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
从事食品技术、健康科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让、食品添加剂、化妆品的销售,食品流通,从事货物及技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2015-09-17 | 其他变更 |
2015-07-24~
|
2015-09-17~
|
10 | 2015-09-17 | 章程备案 |
-
|
2015-09-08章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |