序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海前与后商业管理有限公司 | 60% | 30万(元) |
2 | 姜文聪 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜文聪
|
执行董事 |
2 |
黄端毅
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 住所变更 |
上海市普陀区万航渡后路39号地下1层、1-2层,43号地下1层、1层02、2层
|
上海市普陀区万航渡后路39号1-2层,43号地下1层、1层02、2层
|
2 | 2021-11-08 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
3 | 2021-11-08 | 经营范围变更 |
餐饮企业管理,餐饮服务,食品销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:餐饮管理;组织文化艺术交流活动;文艺创作;广告设计、代理;广告制作;数字文化创意软件开****;市场营销策划;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:餐饮服务;食品销售;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
4 | 2021-11-08 | 一般经营项目变更 |
餐饮企业管理,餐饮服务,食品销售。
|
餐饮管理;组织文化艺术交流活动;文艺创作;广告设计、代理;广告制作;数字文化创意软件开****;市场营销策划;会议及展览服务。
|
5 | 2020-05-12 | 其他变更 |
2019-12-03~2020-12-02
|
2020-05-12~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |