序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玉财 | 100% | 280万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉财
|
执行董事 |
2 |
贺克启
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-19 | 监事备案 |
马可强
|
贺克启
|
2 | 2021-03-31 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
280.000000万人民币
|
3 | 2021-03-31 | 章程备案 |
无
|
2020-12-10章程备案
|
4 | 2020-11-24 | 投资人(股权)变更 |
李玉财*;杨继光;
|
李玉财*;
|
5 | 2020-11-24 | 章程备案 |
无
|
2020-10-27章程备案
|
6 | 2020-11-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |