序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海电气集团股份有限公司 | 19.999725% | 291.2万(美元) |
2 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 75.000172% | 1,092.0万(美元) |
3 | 施耐德电气工业股份有限公司 | 5.000103% | 72.8万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任婧
|
董事 |
2 |
夏淳婷
|
监事 |
3 |
张开鹏
|
副董事长 |
4 |
熊宜
|
董事 |
5 |
秦颖寅
|
董事 |
6 |
薛伟平
|
董事长 |
7 |
马晓云
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 董事备案 |
马晓云;秦颖寅;熊宜;张开鹏;李瑞
|
任婧;马晓云;秦颖寅;熊宜;张开鹏
|
2 | 2021-01-06 | 董事备案 |
马晓云;秦颖寅;张开鹏;PATRICE RUMEN;李瑞
|
马晓云;秦颖寅;熊宜;张开鹏;李瑞
|
3 | 2021-01-06 | 监事备案 |
熊宜
|
夏淳婷
|
4 | 2020-03-28 | 董事备案 |
马晓云;张开鹏;李瑞;杜芳;PATRICE RUMEN
|
马晓云;秦颖寅;张开鹏;李瑞;PATRICE RUMEN
|
5 | 2019-10-09 | 监事备案 |
丁伟庆
|
熊宜
|
6 | 2019-01-08 | 监事备案 |
SHUK FUN HO EP.BLOT
|
丁伟庆
|
7 | 2018-01-24 | 章程修正案备案 |
2014-10-01章程备案
|
2017-09-30 章程修正案
|
8 | 2018-01-24 | 董事备案 |
马晓云;张开鹏;杜芳;PATRICE RUMEN;刘健
|
马晓云;张开鹏;李瑞;PATRICE RUMEN;杜芳
|
9 | 2017-09-21 | 监事备案 |
周宇
|
SHUK FUN HO EP.BLOT
|
10 | 2017-09-21 | 董事备案 |
马晓云;张开鹏;江耀华;PATRICE RUMEN;刘健
|
马晓云;张开鹏;杜芳;PATRICE RUMEN;刘健
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |