序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐玮凌 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张国海
|
执行董事兼总经理 |
2 |
陆永芳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-11-20 | 法定代表人变更 |
唐玮凌
|
张国海
|
2 | 2014-11-20 | 章程备案 |
-
|
2014-11-18章程备案
|
3 | 2014-11-20 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-12-03~2014-12-02
|
2004-12-03~2034-12-02
|
4 | 2014-11-20 | 经营范围变更 |
公关顾问服务,企业形象策划,市场营销策划,礼仪服务,会务服务,展览展示服务,企业管理咨询,商务信息咨询,设计、制作各类广告,电脑图文设计、制作,工艺品批****、零售(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
公关顾问服务,企业形象策划,市场营销策划,礼仪服务,会务服务,展览展示服务,企业管理咨询,商务信息咨询,设计、制作各类广告,电脑图文设计、制作,工艺品批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
5 | 2007-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐玮凌;刘建平
|
陆永芳;唐玮凌
|
6 | 2007-08-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘建平
|
唐玮凌
|
7 | 2007-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘建平 出资 42.500000万人民币;王剑 出资 2.500000万人民币;唐玮凌 出资 5.000000万人民币;
|
唐玮凌 出资 50.000000万人民币;
|
8 | 2006-12-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王育新 出资 24.500000万人民币;刘建平 出资 25.500000万人民币;
|
刘建平 出资 42.500000万人民币;王剑 出资 2.500000万人民币;唐玮凌 出资 5.000000万人民币;
|
9 | 2006-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王育新;刘建平
|
唐玮凌;刘建平
|
10 | 2006-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗健;刘建平
|
王育新;刘建平
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2021 | 2021 |