序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁小园 | 1.4% | 14万(元) |
2 | 盛晓萍 | 40% | 400万(元) |
3 | 罗文跃 | 58.6% | 586万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙美芹
|
副总经理 |
2 |
季捷
|
董事 |
3 |
宋好
|
监事 |
4 |
王威
|
副总经理,董事 |
5 |
盛晓萍
|
董事 |
6 |
罗文峰
|
董事 |
7 |
罗文跃
|
总经理,董事长 |
8 |
肖红燕
|
监事 |
9 |
黄文明
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-20章程修正案
|
2 | 2021-12-21 | 注册资本(金)变更 |
1500.000000万人民币
|
2000.0000万人民币
|
3 | 2021-01-28 | 章程修正案备案 |
2019-02-22章程备案
|
2021-01-28章程修正案
|
4 | 2021-01-28 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
1500.0000万人民币
|
5 | 2019-03-04 | 董事备案 |
罗文跃*;盛晓萍;季捷;孙雨倩;顾君伟
|
罗文跃*;盛晓萍;季捷;王威;罗文峰
|
6 | 2019-03-04 | 经理备案 |
罗文跃*
|
罗文跃*;王威;孙美芹
|
7 | 2019-03-04 | 章程备案 |
无
|
2019-02-22章程备案
|
8 | 2019-03-04 | 监事备案 |
孙美芹;黄文明;邢颖
|
宋好;肖红燕;黄文明
|
9 | 2015-04-30 | 监事备案 |
孙美芹;邢颖;梁小园
|
孙美芹;黄文明;邢颖
|
10 | 2015-04-30 | 董事备案 |
罗文跃*;盛晓萍;季捷;李圣东;顾君伟
|
罗文跃*;盛晓萍;季捷;孙雨倩;顾君伟
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |