序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盖希峰 | 30% | 60万(元) |
2 | 石建红 | 70% | 140万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盖希峰
|
监事 |
2 |
石建红
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-29章程修正案
|
2 | 2021-12-20 | 住所变更 |
上海市普陀区金昌路1858号1幢一层1504室
|
上海市奉贤区奉村路28号23幢2层A05室
|
3 | 2021-05-21 | 法定代表人变更 |
王培宝
|
石建红
|
4 | 2021-05-21 | 投资人(股权)变更 |
王培宝;
|
石建红*;盖希峰;
|
5 | 2021-05-21 | 监事备案 |
刘明
|
盖希峰
|
6 | 2021-05-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2021-05-21 | 章程备案 |
无
|
2021-05-06章程备案
|
8 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
钟娟
|
王培宝
|
9 | 2020-04-20 | 章程备案 |
-
|
2020-04-15章程备案
|
10 | 2020-04-20 | 投资人(股权)变更 |
胡涛涛;钟娟;
|
王培宝;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |