序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宝山 | 100% | 800万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭爱娣
|
监事 |
2 |
王宝山
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 注册资本(金)变更 |
200.000000万人民币
|
800.0000万人民币
|
2 | 2022-06-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-06-09章程修正案
|
3 | 2020-06-03 | 其他变更 |
2020-04-29~2020-10-28
|
2020-06-03~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |