序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈晓亮 | 50% | 1,500万(元) |
2 | 黄红燕 | 50% | 1,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈晓亮
|
执行董事 |
2 |
黄红燕
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
3000.0000万人民币
|
2 | 2020-12-23 | 章程备案 |
无
|
2020-12-18章程备案
|
3 | 2020-11-03 | 董事备案 |
孙峰
|
陈晓亮*
|
4 | 2020-11-03 | 投资人(股权)变更 |
孙峰;江菊;
|
陈晓亮*;黄红燕;
|
5 | 2020-11-03 | 章程备案 |
无
|
2020-10-19章程备案
|
6 | 2020-11-03 | 法定代表人变更 |
孙峰
|
陈晓亮
|
7 | 2020-11-03 | 监事备案 |
江菊
|
黄红燕
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |